姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李守山 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2003.05.13 | 2006.10.16 | 监事会召集人 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李守山:男,52岁,大专学历,高级经济师。历任张店陶瓷厂政工办主任,开发中心主任,厂长助理,副厂长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘强 | 49 | 男 | 本科 | 2018.09.12 | 2021.10.15 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘强:男,1975年8月出生,汉族,中共党员,毕业于中国地质大学,大学学历,法律专业,政工师。历任山东金岭铁矿矿部办公室副主任、对外办副主任、保卫处副处长、退管处副处长、工会副主席、纪委副书记,山东金岭矿业股份有限公司监事会主席,现任山东金岭矿业股份有限公司职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨乐申 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2006.10.16 | 2013.05.16 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨乐申:生于1953年1月,文化程度中专,1973年10月加入中国共产党,1976年8月在山东金岭铁矿参加工作,为铁山采场井下工人,1978年—1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员,1987年1月—1989年8月任掘进工段支部书记、副工长,1989年9月—1991年7月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席,1991年8月—1997年7月任铁山分矿党总支书记,1997年8月—2005年9月任监察室副主任,2005年10月至今,任纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王苏 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2014.04.21 | 2017.06.27 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王苏:生于1962年,高级审计师,电大企业管理专业毕业。1979年—1983年,青岛警备区现役军人,1983年—1986年山东广播电视大学,1986年7月起在山东金岭铁矿工作,历任成本员、副科长、副处长、处长、审计处处长、企业管理处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙永芳 | 56 | 男 | 本科 | 2014.04.21 | 2017.06.27 | 监事、监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
孙永芳:男,1968年12月出生,汉族,中共党员,会计学专业毕业,本科学历,会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿有限公司财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作,2010年1月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人,2012年2月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理,2013年12月起任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。现任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。
|