姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
齐瑞龙 | -- | 男 | -- | 2001.03.31 | 2001.05.01 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡春 | -- | 男 | -- | 1999.09.11 | 2001.09.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张志祥 | -- | 男 | -- | 2001.03.31 | 2002.04.04 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾方舟 | 98 | 男 | -- | 2001.05.12 | 2004.03.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李三鸿 | 61 | 男 | -- | 2001.03.31 | 2004.03.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||