姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄旭明 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2014.08.01 | 2015.09.19 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄旭明:男,1971年1月出生,研究生学历。曾任北京金融街投资(集团)有限公司资产管理部总经理、副总经济师、总经济师,北京怀胜城市建设开发有限公司总经理、党委副书记,北京市怀柔国有资产经营公司总经理,怀柔区投融资公司总经理,现任北京市慕田峪长城旅游服务有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨轩 | 55 | 女 | 硕士研究生 | 2014.08.01 | 2018.10.22 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨轩:女,1969年出生,硕士,高级企业风险管理师,现任公司副总经理,北京环境交易所有限公司董事。曾任公司总经理助理、人力资源总监、风险总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕洪斌 | 50 | 男 | EMBA | 2014.08.01 | 2017.01.19 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
吕洪斌:男,1974年出生,清华大学EMBA,硕士。现任金融街控股股份有限公司董事、总经理,长城人寿保险股份有限公司董事,北京产权交易所董事。曾任金融街控股股份有限公司副总经理,金融街广州置业有限公司执行董事,金融街惠州置业有限公司董事长,金融街(上海)投资有限公司执行董事,金融街(天津)置业有限公司执行董事。吕洪斌先生具有丰富的房地产行业工作经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
盛华平 | 57 | 男 | 本科 | 2014.08.01 | 2017.02.24 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
盛华平:男,1967年出生,学士,工程师。现任公司常务副总经理、北京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理、北京绿色交易所有限公司董事。曾任公司副总经理,金融街(上海)投资有限公司执行董事,金融街重庆置业有限公司执行董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
候志宁 | 65 | 女 | 硕士研究生 | 2001.03.30 | 2005.06.25 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||