姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢健民 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2013.05.16 | 2017.04.12 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
卢健民先生:1957年4月出生,吉林大学硕士研究生、工程师。曾任职于深圳市政府办公厅、深圳市鹏基工业发展总公司、深圳市国有免税商品(集团)有限公司。曾任深圳市国有免税商品(集团)有限公司党委副书记、总经理、董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢海明 | 76 | 男 | 大专及其他 | 2006.10.13 | 2009.02.17 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
谢海明,男,1948年10月出生,籍贯:江苏泰兴,南京师范大学中文系毕业,政工师。曾于江苏省军区、新华社香港分社、深圳赛格集团、深圳市商贸投资控股公司任职;现任本公司第四届监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘劢 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2017.04.12 | 2017.08.23 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘劢先生:1973年3月出生,研究生学历,硕士,管理工程专业,注册会计师、高级会计师。曾任深圳市有色金属财务有限公司财务部经理、公司计财部副部长。现任公司财务中心副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
廖红丽 | 59 | 女 | 本科 | 2017.12.07 | 2020.03.14 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
廖红丽女士:1965年3月出生,本科学历,会计学专业,会计师。曾任深圳石化综合商社有限公司审计部副部长、公司审计部副部长、公司审计风控中心审计总监。现任公司审计风控中心副总经理兼审计部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈凤琴 | -- | 女 | -- | 2000.09.30 | 2003.08.01 | 监事、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||