姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高云生 | 76 | 男 | 本科 | 1997.10.18 | 2003.06.19 | 监事长 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
高云生
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李华 | 69 | 女 | 大专及其他 | 2003.06.19 | 2008.04.28 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李华,女,48岁,大专文化程度,高级政工师。1974年参加工作,曾任大化集团党委宣传部部长、组织部部长、审计监察部部长,现任大化集团党委工作部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
桑勇 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2008.05.16 | 2016.05.18 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
桑勇:男,1967年9月出生,研究生文化程度,高级工程师职称。1989年7月参加工作,曾任大化集团有限责任公司化肥厂造气车间工艺员、生产主任、化肥厂工艺工程师,现任大化集团有限责任公司运行部副部长、本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
葛义芳 | 77 | 男 | 本科 | 1997.10.18 | 2002.08.16 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
葛义芳
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毕重新 | 71 | 男 | 大专及其他 | 1998.06.05 | 2012.05.17 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毕重新:男,大专文化程度,注册审计师。1968年参加工作,1976年加入大化公司,先后在大化公司供销公司任工人,大化公司纪委任审理员、监察员、纪检员,大化公司审计监察处审计员、审计组长。现任大化集团公司审计监察部副部长、本公司监事。
|