姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
叶树敏 | 70 | 男 | 本科 | 2005.05.26 | 2014.10.17 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
叶树敏:男,1954年4月出生,大学文化,中共党员。历任安徽休宁中学教师,黄山市中国国际旅行社副总经理、总经理,黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理,本公司总经理助理、副总经理。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
洪海平 | 58 | 男 | 大专及其他 | 2008.06.26 | 2015.05.05 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
洪海平:男,1966年出生,大学学历,中共党员。历任黄山园林局办公室副主任,园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理、本公司第五届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
方延庆 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2015.05.27 | 2016.05.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
方延庆:男,1963年生,研究生学历,中共党员。历任黄山管委会园林局科长,本公司证券投资部经理,本公司采购配送中心总经理,本公司投资发展中心总监。现任本公司旅行社管理公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高焱 | 54 | 女 | 硕士研究生 | 2016.05.26 | 2018.04.16 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高焱:女,1970年2月出生,研究生学历,中共党员。历任本公司云谷山庄副总经理、华山宾馆副总经理,徽商故里副总经理、总经理。现任本公司西海饭店总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周满红 | 79 | 男 | 大专及其他 | 1999.07.21 | 2004.05.16 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||