姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕强 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2016.08.09 | 2017.07.18 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吕强:男,汉族,1974年12月出生,硕士。现任北京水木源华电气股份有限公司总经理,中国青年企业家协会常务理事,中国电力企业联合会常务理事,张家港智能电力研究院副院长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱柯丁 | 44 | 男 | 博士研究生 | 2016.08.09 | 2017.07.18 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱柯丁:男,汉族,1980年5月出生,博士研究生。曾任上海协鑫电力工程有限公司项目经理。现任上海艾能电力工程有限公司总经理,中国青年企业家协会理事,上海市青年联合会第十一届委员会委员,上海黄浦区打浦桥商会会长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
匡光政 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2017.08.04 | 2021.03.26 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
匡光政:男,汉族,1966年10月出生,硕士。曾任美的制冷家电集团IT管理部总监、管委会成员,公司第八届、第九届监事会监事,远东控股集团有限公司首席信息官。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邵亮 | 42 | 男 | 硕士研究生 | 2017.08.04 | 2019.08.09 | 监事、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邵亮:男,汉族,1982年1月出生,九三学社社员,毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学,计算机技术和通讯工程专业硕士学位。曾任博世汽车部件(苏州)有限公司高级软件工程师、江苏中讯电子科技有限公司总经理助理、远东控股集团有限公司董事局办公室副主任兼董事局主席秘书、公司第八届/第九届监事会监事。现任公司总经理工作部高级总监,江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹菊明 | 77 | 男 | 大专及其他 | 2006.05.27 | 2008.03.30 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
曹菊明,男,汉族。1947年7月出生,中共党员,大专,高级法官。历任宜兴市司法局副局长,宜兴市人民法院副院长,江苏远东集团有限公司总法律顾问、监察总监。
|