姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杜建方 | 57 | 男 | 本科 | 2006.05.12 | 2011.03.09 | 董事、董事、副总经理、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杜建方:男,1967年出生,中国药科大学毕业。高级工程师,执业药师。1989年7月参加工作,2001年至2005年8月,担任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理。2005年8月至2011年3月任本公司董事、副总经理。2011年3月至今任华东医药(西安)博华制药有限公司董事长、总经理,陕西九州制药有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李建 | 69 | 男 | 本科 | 2006.05.12 | 2012.05.16 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李建:男,高级工程师,毕业于山东大学。历任山东省科学院计算中心副科长、中国置业控股有限公司山东办事处主任、本公司副总经理。现任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田大文 | 80 | 男 | 本科 | 1997.02.22 | 2000.01.01 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈冠胜 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 1997.02.22 | 2006.05.12 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-08-01:第四届连任,陈冠胜,男,36岁,本科学历,浙江大学毕业,并获香港理工大学管理学硕士学位,高级工程师、执业药师。历任山东鲁抗医药集团有限公司计量处技术科科长、计量处副处长,生产技术部副经理。现任本公司董事、常务副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
劳元一 | 78 | 男 | 硕士研究生 | 2003.08.01 | 2006.05.12 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
劳元一,男,57岁。毕业于上海复旦大学,并获美国哈佛大学硕士学位。曾任中国国家科学技术委员会及国家铁道部高级职员、中国国家科技与社会发展研究中心高级政策研究员。现任中国资本(控股)有限公司(前称为中国置业(控股)有限公司)主席,第一上海投资有限公司主席。
|