姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
瞿定 | 74 | 男 | -- | 2003.02.26 | 2009.06.29 | 监事长 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
瞿定先生,53岁,经济师。曾任上海市干部培训中心副主任,上海任职资格考试中心副主任,上海市人事局国际交流中心合作处处长。现任上海实业(集团)有限公司执行董事、党委委员,兼任上海上实(集团)有限公司副董事长、党委副书记、执行总裁兼上海实业联合集团股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周道洪 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2006.11.16 | 2009.06.29 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
周道洪先生简历:1970年1月出生,硕士,经济师。历任上海交通大学校刊编辑室执行主编、副主任,上海实业(集团)有限公司发展研究部助理总经理、副总经理。现任上海实业(集团)有限公司战略发展部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪正纲 | 74 | 男 | 硕士研究生 | 2003.02.25 | 2006.11.16 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
汪正纲,男,1950年11月出生,复旦大学经济学专业硕士,高级经济师,中共党员。现任上实管理(上海)有限公司总经理。曾任上海市东风农场场长,上海农工商综合商业股份有限公司总经理,上海实业非洲企业有限公司总经理,上海实业(集团)有限公司企业管理部总经理等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈传麟 | 73 | 男 | 硕士研究生 | 2009.06.29 | 2012.11.16 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
陈传麟先生简历:1951年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任上海第三印染厂劳资科副科长,上海海外公司人事处处长助理,上海上实(集团)有限公司海外服务部助理总经理,上海实业(集团)有限公司行政人事部助理总经理。现任上海实业(集团)有限公司人力资源部助理总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
石根生 | 67 | 男 | -- | 2001.05.19 | 2003.02.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||