姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈拓 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2014.05.30 | 2017.05.25 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
沈拓:男,1976年3月,中共党员,硕士研究生,清华大学工商管理硕士,工程师。曾任北京中研博峰咨询有限公司总经理。现任北京智信创元咨询有限公司总经理、创始合伙人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
方向阳 | 62 | 男 | 本科 | 2015.06.19 | 2017.05.25 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
方向阳:男1962年9月出生中共党员毕业于中国人民解放军南京政治学院经济管理专业高级经济师.曾任上海市邮政局广告商函局副局长国家邮政局公众服务部信函包裹处处长中国邮政集团公司邮政业务局总经理助理、副总经理。现任上海市邮政公司党委委员、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王国权 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2017.05.25 | 2019.07.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王国权:男,1972年6月出生,中共党员。中国人民大学高级管理人员硕士。曾任河北省廊坊县电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理,中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李川 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2017.05.25 | 2020.06.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李川:男,1962年4月出生,硕士研究生,美国宾夕法尼亚大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司(美国)市场经理、UT斯达康(中国)通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司(中国)首席运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化(上海)股权投资管理有限公司董事总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐而进 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.30 | 2008.05.22 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐而进:男,1968年4月出生,汉族,中共党员,大学学历,经济学硕士,高级工程师职称,1991年7月参加工作。历任:上海市机电管理局基建设备处科员;上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部经理助理、副总经理;上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理、总经理;上海陆家嘴(集团)有限公司总经理助理、副总经理;上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理。现任:上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理;上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记、副董事长。
|