姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨苏胜 | 67 | 男 | 本科 | 2007.07.13 | 2014.04.04 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨苏胜先生:农一师电力公司财务总监。汉族,1957年3月出生,1976年9月参加工作,大学本科学历,高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农一师五团财务科出纳、成本会计,农一师五团劳改二中队会计,农一师五团劳改支队主办会计,沙河监狱管理科副科长兼主办会计,农一师基建工程公司财务科会计、审计科副科长、科长、纪检监察室主任,新疆塔里木建筑安装工程总公司副总会计师、审计科科长、监察室主任、财务部部长、总经理助理。2005年9月任农一师电力公司财务总监至今。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁锋 | 52 | 男 | 本科 | 2012.08.31 | 2014.04.04 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
丁锋:男,1972年出生,中级会计师。毕业于铜陵学院,1994年加入安徽海螺集团公司,历任铜陵海螺水泥公司财务处处长、枞阳海螺水泥公司财务总监、安徽海螺水泥股份有限公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、对外经济合作部部长、安徽海螺集团有限责任公司总经理助理等职,现任安徽海螺集团有限责任公司总经济师、副总会计师、党委委员、公司监事,兼任安徽海螺水泥股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王永强 | 62 | 男 | 本科 | 2012.04.03 | 2014.04.04 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王永强:男,1962年4月出生,本科学历,中共党员。曾任农一师通用机械厂党委书记、董事长;农一师建化总厂党委书记、总经理;农一师国资委副主任;现任一师国资委党委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周波 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2014.04.04 | 2015.05.18 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周波:男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。2000年5月至2011年3月,历任安徽枞阳海螺水泥股份有限公司财务处副处长、处长,安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长和部长,湖南区域管理委员会副主任;2011年4月至2018年6月,历任安徽海螺水泥股份有限公司副总会计师、总会计师、执行董事,兼任董事会秘书、海外事业部部长。2018年6月至今,任天士力控股集团有限公司董事、首席财务官。现任发行人监事等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
兰新华 | 62 | 男 | 本科 | 2014.04.04 | 2018.01.25 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
兰新华:男,土家族,1962年10月出生,中共党员,本科学历,会计师职称,曾任农一师审计局局长,现任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。
|