姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐孟林 | 70 | 男 | 本科 | 2007.09.15 | 2008.06.07 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐孟林先生,生于1954年8月,汉族,大学本科学历,高级政工师。1970年参加工作,现任青岛市企业发展投资有限公司担保部经理、青岛市担保中心副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王言宝 | 69 | 男 | 本科 | 2008.06.07 | 2015.04.13 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王言宝先生:生于1955年3月,大学学历,中共党员。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长,中共崂山区委常委、办公室主任,青岛市崂山区财政局局长,青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长,青岛市国有资产监督管理办公室副主任,青岛市国资委副主任、党委副书记等职;2007年7月至今任青岛市直企业监事会主席;2008年4月起任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席;2009年12月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席;2008年6月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵团社 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2002.05.28 | 2005.06.11 | 监事召集人 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
1991年毕业于武汉大学财务管理专业,1991年起在青岛澳柯玛集团工作,曾任青岛澳柯玛电器公司副总经理、青岛澳柯玛集团总公司资产投资管理中心经理。现任青岛澳柯玛集团总公司总会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹传成 | 66 | 男 | EMBA | 2008.06.07 | 2011.05.18 | 监事会副主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
曹传成同志,生于1958年12月,中共党员,高级政工师,南开大学EMBA,1977年2月参加工作,曾任青岛市百货公司经理秘书、宣传科长,青岛市商业局整党办秘书,青岛市委企业部干部处副处级巡视员,青岛市经委干部处副处长,青岛市经委干部培训处处长,青岛市即墨蓝村镇党委副书记(挂职),青岛市经委外经贸处处长兼机电办主任等职,2000年3月起任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、董事、副总裁,现任青岛澳柯玛集团总公司和青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄卫东 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2012.01.13 | 2020.05.19 | 监事会副主席、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄卫东先生:生于1962年8月,工程硕士,中共党员。曾任海军青岛4406工厂科长,青岛市经委科技处副科长、科长、副处长,青岛市经委办公室副主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职;2011年12月起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2012年1月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。
|