姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
齐生立 | 59 | 男 | 本科 | 2011.05.10 | 2017.03.30 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
齐生立先生:出生于1965年9月,高级经济师。齐先生毕业于武汉工业大学,于1989年加入原宁国水泥厂,曾担任原宁国水泥厂组织人事部副部长,本公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理、执行董事等职务,现担任安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)副总经理,芜湖海螺型材科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所主板上市的公司,股票代码:000619)董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢正明 | 67 | 男 | 本科 | 2005.05.28 | 2011.05.10 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
卢正明先生,男,本科学历,第一届监事会监事。历任安徽省巢湖水泥厂办公室副主任、党支部书记、厂党委副书记兼工会主席。现任本公司第二届监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡从望 | 79 | 男 | 大专及其他 | 2000.11.17 | 2002.03.13 | 监事会副主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
詹振群 | 68 | 男 | -- | 2007.05.18 | 2014.06.18 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
詹振群先生:香港会计师公会的成员、安大略特许会计师协会会员以及加拿大特许公司秘书及行政主管协会会员。现任加拿大司徒会计师事务所合伙人、加拿大多伦多上市公司AUGYVA MINING RESOURCES INC主席及 SAGE GOLD INC独立非执行董事、昌兴矿业控股有限公司的非执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
段佑君 | 50 | 男 | 大专及其他 | 2015.03.12 | 2017.03.30 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
段佑君先生:1974年1月出生,中级会计师。段先生毕业于安徽黄山高等专科学校。2000年加入安徽海螺集团有限责任公司,曾担任湖南海螺水泥有限责任公司财务处副处长等职务,在财务管理方面具有较为丰富的经验,现担任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长助理。
|