姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周丕荣 | 45 | 男 | 本科 | 2012.06.14 | 2018.05.15 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周丕荣:男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江华仪电器科技有限公司会计、华仪电器集团乐清销售有限公司主办会计、华仪集团有限公司主办会计、财务经理。任华仪集团有限公司财务总监、公司监事会主席。2019年5月13日,辞去浙江华仪电子股份有限公司监事和监事会主席职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪文锐 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2005.04.11 | 2007.01.22 | 监事会召集人 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
汪文锐男,1950年出生,大专文化,高级政工师。历任苏州林业机械厂技术员、副科长、厂办秘书、副主任、党委副书记、纪委书记、苏福马股份有限公司第一、第二届监事、监事会召集人、党委副书记、纪委书记、工会主席。1999年获中国福马林业机械集团有限公司优秀党务工作者称号,2002年被评为江苏省优秀思想工作者。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邱亦夫 | 57 | 男 | 本科 | 2012.06.14 | 2017.05.16 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
邱亦夫:男,汉族,生于1967年1月27日,浙江乐清人,本科学历,高级工程师,政协乐清市第十二届委员会委员。曾任乐清市无线电厂质控部部长、工会副主席、乐清市安德惠电器有限公司总工程师、华仪电气股份有限公司成套事业部技术科长、总经理助理、副总经理。现任华仪电器集团有限公司战略管理部总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林忠沛 | 48 | 男 | 大专及其他 | 2017.05.16 | 2019.01.24 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
林忠沛:男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任浙江正泰仪器仪表有限公司任销售部片区经理、浙江正泰仪器仪表有限公司营销中心华中、中南、西南、山东负责办事处管理工作、华仪电气股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理、华仪有限总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙东生 | 81 | 男 | 大专及其他 | 2000.10.12 | 2002.05.01 | 监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||