姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
滕景新 | 71 | 男 | -- | 2002.12.24 | 2005.08.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万春才 | 68 | 男 | 大专及其他 | 2002.07.02 | 2005.08.29 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
万春才,男,1956年1月10日出生,大专。1980-1982年,任鄂州市鄂州商场会计;1983-1985年,任鄂州商业局科长;1986-1988年,任鄂州商场经理;1989-1997年,任商业总公司总会计师;1997年至今,任武昌鱼集团副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张旭 | 53 | 男 | 大专及其他 | 2011.09.26 | 2014.09.25 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张旭:男,1971年10月出生,大专,注册会计师。1992年至2003年12月任兰州军区军工厂会计;2004年1月至2005年10月任甘肃国美公司会计主管;2005年10月至2007年7月任甘肃茂源会计师事务所审计部主任;2007年7月至2010年10月任立安达会计师事务所项目经理;2010年10月至2011年6月北京华普产业集团财务总监;2011年9月至今任湖北武昌鱼股份有限公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵宁 | 71 | 男 | 硕士研究生 | 2002.07.02 | 2005.08.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵宁,男,1953年4月1日出生,研究生。1978-1983年,任北京市第二服务局劳资处干部;1983-1991年,任北京市友谊商业服务总公司劳动人事处副处长;1991-1997年,任北京燕莎友谊商场副总经理;1997-1998年,任广州王府井百货股份有限公司常务副总经理;1998年至今,先后任北京华普产业集团有限公司商业部副总经理,华普超市华东区、东北区经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱文涛 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2002.07.02 | 2005.08.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱文涛,男,1953年出生,大专。1977-1991年,任鄂州市五金公司经理;1991-1997年,任市商业总公司副总经理;现任湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司总经理。
|