姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戎蓓 | 61 | 男 | 本科 | 2015.05.08 | 2016.03.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
戎蓓先生:1963年生,大学本科,国家开发投资公司战略发展部副主任。曾任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书,国家开发投资公司资本运营部副总经理等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
俞建国 | 62 | 男 | 本科 | 2009.12.25 | 2015.05.07 | 董事、监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
俞建国:男,大学本科,中共党员,工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理,现任中纺投资发展股份有限公司无锡分公司总经理、无锡华燕化纤有限公司总经理。中纺投资第一、二届董事会董事,第三、四届监事会监事,第五、六届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张世公 | 80 | 男 | 本科 | 1997.05.16 | 2000.07.26 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
秦雍庆 | 78 | 男 | 本科 | 2000.07.26 | 2003.09.09 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
历任陕西省纺织工业供销公司部门副经理、经理,陕西省纺公司副总经理,现任陕西省纺织工业供销公司总经理,中纺投资一届董事会董事,候任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
盛振清 | 76 | 男 | -- | 2000.07.26 | 2003.09.09 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
历任包头市涤纶厂、包头市纺织供销公司、包头市纺织品进出口公司副科长、科长、经理,现任中纺投资一届董事会董事兼包头富华单绒衫有限公司总经理,候任本公司董事。
|