姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴建栋 | 44 | 男 | 硕士研究生 | 2016.10.21 | 2017.11.02 | 财务负责人 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴建栋先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安建筑科技大学会计学本科学历,中山大学工商管理硕士(在读)、国际注册内部审计师。曾任职台湾金桥集团东莞达晨电业制品有限公司稽核专员、台湾庆盟集团东莞创盟电子有限公司总经办主任、金蝶国际软件集团有限公司财务总监职务,2016年10月加入本公司,现任公司财务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
乔昕 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2013.05.09 | 2013.08.01 | 董秘(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
乔昕先生:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作,1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司,现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发展有限公司执行董事,拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事,深圳前海实益达投资发展有限公司董事长、总经理,无锡实益达电子有限公司执行董事、总经理,深圳市日升投资有限公司执行董事,深圳市晨杨投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,奇思国际、顺为广告和利宣广告总经理及执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜帆 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2006.11.01 | 2010.07.29 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姜帆先生,男,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于中南财经政法大学,工商管理学硕士。2004年11月至2006年8月任河北湖大科技教育股份有限公司(现宝诚股份)董事、副总经理、董事会秘书;2006年11月至2010年7月任深圳市实益达科技股份有限公司(现麦达数字)董事会秘书;2010年8月至2014年5月任广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理;2015年3月至今任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。自2019年11月起担任沃格光电独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱蕾 | 40 | 女 | 硕士研究生 | 2013.08.01 | 2021.07.01 | 董秘、副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱蕾:女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于DTZ戴德梁行深圳公司工业物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室,2012年6月加入公司,现任公司副总裁、COO、董事会秘书。2011年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
袁素华 | 45 | 女 | 本科 | 2021.07.01 | 2021.09.30 | 董秘(代)、监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
袁素华:女,1979年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。袁素华女士曾任职于思博(中国)电子有限公司总账主管,2009年6月加入公司,曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事,现任公司财务负责人。2021年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。
|