姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王建强 | 66 | 男 | 本科 | 2008.07.31 | 2009.06.24 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王建强先生,1958年生,大学学历,高级工程师。历任国营德州棉纺织厂电大教师、准备车间工段长、副主任,德棉股份准备车间主任。现任德棉股份副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
付爱东 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2009.06.24 | 2012.01.11 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
付爱东先生:1968年生,工商管理硕士。历任德州市教育办公室职员,德州经济贸易委员会科员、办公室副主任,德州市委工交工作委员会主任科员、共青团副书记,德棉股份总经理助理。现任德棉股份副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵全胜 | -- | 男 | 本科 | 2008.02.19 | 2008.07.31 | 董事、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵全胜先生,汉族,1980年7月毕业于上海纺织工学院,1980年至2007年,历任德州地区纺织工业公司副科长、科长、主任、德州市纺织工业局副局长、德州市纺织办公室主任。2007年后,担任山东德棉集团有限公司党委书记、德棉股份董事,现任山东德棉集团党委书记、德棉股份监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚长杰 | 66 | 男 | 本科 | 2008.07.31 | 2009.06.24 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姚长杰先生,1958年出生,大学学历,1985年6月入党,历任德棉股份动力车间电工、核算员、团支部书记、德棉股份党委宣传部干事、德棉股份党委办公室党委秘书、德棉股份服务处党支部书记、德棉股份销售公司经理、德棉股份有限公司总经理助理、德棉集团恒华纺织有限公司副总经理,现任德棉股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王军伟 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2012.01.12 | 2013.06.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王军伟先生:1963年出生,大学学历,中国人民大学在职MBA。1985年起分别在仙居县环球艺术厂、仙居县东方环球艺术厂、仙居县东方礼品总厂担任厂长。1993年起先后任浙江台州东景工艺有限公司董事长兼总经理、浙江东景工贸集团有限公司董事长兼总裁、仙居县东景液化气有限公司董事长兼总经理、仙居县东景房地产开发有限公司董事长兼总经理,江西东景房地产开发有限公司任董事长、云南省永平矿业有限公司董事长。
|