姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘美钰 | -- | 男 | 本科 | 2006.04.20 | 2014.08.19 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘美钰先生:本科学历,1997年进入河南思达高科技股份有限公司,历任总工办主任,发展规划部部长,董事长助理,现任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
娄震旦 | -- | 男 | 硕士研究生 | 2014.06.03 | 2015.01.26 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
娄震旦先生:香港人。1996年毕业于香港理工大学工程物理学士;2002年毕业于香港理工大学物理深造硕士研究生。2008年4月至2009年4月任瑞萨香港有限公司总监。2009年4月至2010年4月任瑞萨香港有限公司高级总监。2010年5月至2014年5月任江波龙科技(香港)有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
付秋生 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2003.04.18 | 2003.12.06 | 执行总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
付秋生,男,37岁,硕士学历,高级工程师,中共党员。曾任郑州工业大学计算机教研室副主任;河南省计算机应用技术研究所所长助理;河南思达电子仪器股份有限公司总经理助理。原任河南思达高科技股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
乔国杰 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2009.12.17 | 2010.10.08 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
乔国杰:男,1963年10月出生,1988年湖南财经学院金融专业毕业,获经济学学士学位;后在职读取该校金融学研究生学历。中共党员,高级经济师,1988年—2002年就职于建设银行河南省分行国际业务部,先后担任副总经理、总经理职务。2002年—2006年曾就职于招商银行郑州分行,任营业部总经理、风险部总经理;河南省天伦集团,任总经理。2008年12月---2009年12月10日今任河南思达科技发展股份有限公司总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵依兵 | -- | 男 | 硕士研究生 | 2012.05.03 | 2012.07.03 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
赵依兵先生:中国纺织大学工程管理专业本科毕业,学士学位,首都经贸大学工商管理硕士研究生,工程师,中级人才测评师。1985—1998年,就职于郑州市纺织系统大二型国有企业,历任工段长、车间主任、技术处副处长、企管处处长、成本价格控制办主任、营销管理处处长等职;1999—2005年,就职于河南开祥天城置业有限公司,历任办公室主任,行政人事总监。2006—2011年,就职于河南正弘置业公司,任公司行政人事副总经理,全面负责公司行政事务与人力资源管理。2011年7月至今任公司人力资源总监。
|