姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王德宏 | 56 | 男 | 博士研究生 | 2018.04.27 | 2021.05.13 | 董事、总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王德宏:男,1968年6月出生,湖北随州人,本科学历,在职博士研究生,党员,公司董事。历任上海市张江集团总经理助理、上海市浦东新区陆家嘴管委会处长、副主任、上海国际旅游度假区管委会副主任等职。现任民生人寿保险股份有限公司执行委员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾根永 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2021.05.13 | 2021.10.11 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
顾根永:男,1962年12月生,江苏南京人,硕士研究生学历,工程师,中共党员。历任中国石化股份有限公司金陵分公司机动部设备总监兼装置专家、玖龙纸业(控股)有限公司热电厂厂长、普星洁能有限公司副总经理等职。现任普星能量有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙坚 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2018.04.27 | 2021.05.13 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
孙坚:男,1975年4月出生,浙江杭州人,硕士学历,高级工程师,党员。历任浙江万邦会计师事务所部门经理、浙江工信房产成本管理部经理、风雅置业副总经理、顺发恒业股份公司总经理助理等职。现任通惠康养游股份公司总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙宏涛 | 49 | 男 | 本科 | 2021.05.13 | 2021.10.11 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙宏涛:男,1975年7月生,山东青岛人,本科学历,中共党员。先后在韩国大象集团北京办事处、乐金电子(LG中国)有限公司北京分公司、朝鲜平津自行车合营会社、万向集团公司等单位工作。现任万向集团公司董事局工作室副总经理、首席与法务工作室总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
鲁永明 | 52 | 男 | 本科 | 2008.08.07 | 2015.04.16 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
鲁永明先生:1972年5月生,浙江杭州人,本科学历,高级经济师、注册税务师,中共党员。1991年9月进入万向集团公司,历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理、北京德农种业有限公司总经理等职务。现任德农种业股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司副董事长、总经理、财务负责人。
|