姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陶蕾 | 49 | 女 | 本科 | 2017.02.08 | 2020.02.10 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陶蕾:女,1975年8月出生,外贸专业,本科学历。现任渤海水业股份有限公司董事,天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邢吉海 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2008.02.28 | 2012.05.22 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
邢吉海:男,中共党员,大专学历,中级会计师。工作简历:历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
苑学梅 | 51 | 女 | 本科 | 2004.03.18 | 2005.10.19 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
苑学梅女士:31岁,大学本科。曾任中国长城计算机集团北京昆仑电子印刷技术公司合作发展部助理、北京环球在线商务网络技术有限公司行政部经理。2001年9月起任四环药业股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚丽萍 | 66 | 女 | 本科 | 2005.12.19 | 2008.02.01 | 董事、总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
2006-1-20:当选为董事。姚丽萍,女,出生于1958年10月19日。会计师,大学学历。曾任深圳市喜悦实业(集团)有限公司常务副总经理,深圳市生物谷科技投资有限公司副总裁,香港成功食品(集团)有限公司总经理。现任四环药业股份有限公司常务副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张德鸿 | 85 | 男 | 本科 | 2001.03.31 | 2008.02.01 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-03-18连任。张德鸿先生:65岁,大学本科,高级会计师。曾任湖北省荆州市纺织局总会计师。2001年5月起任四环药业股份有限公司董事、财务总监。
|