姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨朝晖 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.25 | 2008.06.24 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨朝晖:男,1971年出生,硕士,曾任公司投资管理部经理、总经理助理、风险总监,现任公司总经理助理、金融街惠州置业有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高靓 | 54 | 女 | EMBA | 2005.06.25 | 2011.07.01 | 常务副总经理、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高靓:女,1970年出生,香港科技大学EMBA,硕士,现任金融街控股股份有限公司董事长、党委副书记,恒泰证券股份有限公司董事,中证焦桐基金管理有限公司副董事长,中国上市公司协会副会长。曾任金融街控股股份有限公司总经理、常务副总经理、副总经理,北京金融街投资(集团)有限公司董事、副总经理,金融街投资管理有限公司董事长兼总经理,北京金融街资本运营中心常务副总经理。高靓女士具有丰富的房地产行业工作经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
栗谦 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2011.07.01 | 2017.01.19 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
栗谦:男,1965年出生,硕士学历,高级工程师(教授级)。现任金融街控股股份有限公司监事会主席。曾任金融街控股股份有限公司副总经理、总经理助理,金融街(北京)置业有限公司执行董事、总经理,金融街(北京)置地有限公司执行董事,金融街重庆置业有限公司执行董事,北京市慕田峪长城旅游服务有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
祝艳辉 | 50 | 男 | 本科 | 2014.08.01 | 2017.01.25 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
祝艳辉:男,1974年11月出生,曾任公司总经理助理,金融街天津置业有限公司常务副总经理、总经理、金融街津门(天津)置业有限公司、金融街津塔(天津)置业有限公司、金融街融拓(天津)置业有限公司执行董事,金融街(北京)置业有限公司、金融街(北京)商务园置业有限公司总经理,现任金融街(北京)置业有限公司执行董事,金融街(北京)商务园置业有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑周刚 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2014.08.01 | 2015.09.19 | 副总经理、总经济师 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郑周刚:男,1975年11月出生,曾任公司董事会办公室主任,北京金融街投资(集团)有限公司房地产事业部经理,公司总经济师。现任金融街广州置业有限公司执行董事。
|