姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡翔海 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2009.12.18 | 2018.06.04 | 董事、副总经理、总裁 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
胡翔海:男,1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任深圳教育学院讲师;深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任;深圳市企业管理干部培训中心主任;深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任;深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长;特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理;深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理,担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长,深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘敬之 | 79 | 男 | 本科 | 2000.09.30 | 2006.10.13 | 董事、总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-08-01连任。刘敬之,男,1945年12月生,江西吉安人;大学本科毕业,高级工程师。现任:深圳市农产品股份有限公司第四届董事会董事、公司总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马坚 | 62 | 女 | 本科 | 2006.10.13 | 2009.12.18 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
马坚,女,1962年9月生,本科学历,是本公司第三届董事会聘任的副总经理,现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李新民 | 69 | 男 | 硕士研究生 | 2002.04.30 | 2004.05.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2003-08-01连任。李新民,男,1955年2月生,湖南人,硕士,现任广深铁路实业总公司党委书记兼总经理,深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周润国 | 72 | 男 | 本科 | 2009.03.10 | 2013.05.16 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周润国:男,1952年6月出生,籍贯:浙江衢州,湖南大学化工系毕业。曾于湖南衡南化工厂、湖南长沙有机化工厂、深圳市石油化学工业公司、深圳市工业办、经济发展局、深圳市商贸投资控股公司、深圳市能源集团任职;现任本公司第五届监事会监事、监事会主席。
|