姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李岚 | 53 | 女 | 硕士研究生 | 2003.06.28 | 2004.06.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李岚,女,32岁,硕士研究生(法律),曾在南昌市纺织品进出口公司及江西工商经济律师事物所工作,现任本司副总稽核。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘和平 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2004.06.23 | 2010.06.17 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-6-23:第六届连任,刘和平,男,36岁,硕士,现在中国投资有限公司工作,本司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡咏梅 | 54 | 女 | 本科 | 2007.06.19 | 2010.06.17 | 监事会召集人、职工董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
胡咏梅:女,1970年生,中国国籍,拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权,天津纺织工学院针织专业学士。曾任职于深圳安莉芳服装实业有限公司,1999年加入公司,现任公司董事、深圳市歌力思投资管理有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢金根 | 81 | 男 | 大专及其他 | 1999.05.22 | 2004.06.23 | 监事会召集人 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪健飞 | 51 | 男 | 本科 | 2013.06.17 | 2018.02.13 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
汪健飞:男,1973年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师。曾任深圳市城市建设开发(集团)有限公司财务管理部部长,湖北深投控投资发展有限公司副总经理;现任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司财务总监。
|