姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戚树智 | 74 | 男 | 大专及其他 | 1997.10.18 | 2008.04.28 | 董事、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
戚树智:男,大学专科文化程度,高级工程师。1972年参加工作,曾任大化公司碱厂车间主任、大化公司机电安装公司副经理。现任本公司董事兼总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐志明 | 78 | 男 | 本科 | 1997.10.18 | 2003.06.19 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐志明
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
严安生 | 79 | 男 | 大专及其他 | 2000.11.16 | 2003.06.19 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
严安生
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
官喜俊 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2008.05.16 | 2015.05.21 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
官喜俊:男,1967年12月出生,研究生文化程度,高级政工师。1988年12月参加工作,曾任大化集团有限责任公司团委干事、机关团委书记、工会民管部部长,曾在大连市工业纪委、大连市经贸委监察室挂职锻炼2年。现任大化集团有限责任公司纪委副书记、党委工作部部长、工会副主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜红玉 | 50 | 女 | 本科 | 2015.05.21 | 2018.05.11 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姜红玉:女,1974年4月出生,本科学历,高级会计师。1995年7月参加工作,曾任大化集团有限责任公司财务处会计、销售公司财务科长、大化集团有限责任公司供销公司副总经理、大化集团有限责任公司审计部副部长,2012年2月至今任大化集团有限责任公司审计部部长,本公司监事。
|