姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
詹永清 | 69 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.16 | 2007.11.29 | 董事、副总经理、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-5-16:第三届连任,詹永清,现年49岁,研究生,中共党员。历任安徽旌德县公证处负责人,中共徽州地委组织部干部科干事、巡视员,中共黄山市委组织部青干科副科长、科长,黄山中国旅行社经理。现任黄山旅游发展股份有限公司董事、副总经理兼本公司旅行社管理分公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪理文 | 67 | 男 | -- | 1999.12.31 | 2004.05.16 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
迟武 | 58 | 男 | 本科 | 2018.04.16 | 2019.12.04 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
迟武:男,1966年10月出生,大学学历,中共党员。曾任黄山桃源宾馆前厅部经理,黄山旅游休闲中心副总经理,黄山狮林大酒店副总经理,黄山玉屏楼宾馆总经理,黄山旅游集团有限公司总裁办主任,天都房地产开发有限公司总经理,黄山旅游集团有限公司总裁助理、本公司七届董事会董事。现任本公司高级副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林辉 | 55 | 男 | 本科 | 2014.10.17 | 2016.12.26 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
林辉:男,1969年生,大学文化,中共党员。曾任黄山市黄山区汤口镇政府镇长,黄山区区委常委、西藏自治区山南地区措美县政府副县长(援藏),徽州区区委常委、组织部长,黄山风景区管委会党委委员、园林局局长。现任黄山风景区管委会党委委员、黄山旅游集团有限公司常务副总裁,本公司第六届监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱立刚 | 77 | 男 | 本科 | 2004.05.16 | 2005.04.18 | 监事会召集人 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-5-16:第三届连任,朱立刚男,汉族,57岁,中共党员,大学文化,高级经济师。历任黄山市物资局副局长,黄山市经济协作办公室副主任,黄山市商品流通办公室主任,黄山市人民政府副秘书长,本公司第一届董事会副董事长兼副总经理。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司第二届监事会召集人。
|