姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘金海 | 75 | 男 | 本科 | 2004.05.01 | 2007.04.25 | 监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
潘金海:男,汉族。1949年4月出生,中共党员,本科。曾任宜兴市供电局生产科科长,副局长,宜兴市电力公司总经理,现任江苏省宜兴市三弦实业有限公司董事长,本公司第三届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈静 | 45 | 女 | 本科 | 2016.08.09 | 2017.02.09 | 副监事长、首席运营官 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈静:女,汉族,1979年4月出生,中共党员,本科。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理、公司职工监事、副监事长。现任公司第八届董事会董事、首席运营官,全球能源互联网发展合作组织会员,中国质量协会理事,中国服务贸易协会副会长,中国价格协会线缆价格分会常务理事,江苏省苏商发展促进会副会长,中国民营企业国际合作商会理事,江苏省光电线缆商会副会长,国际卓越运营协会无锡分会联席会长,无锡市青年商会常务理事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王新刚 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2007.04.25 | 2009.12.18 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王新刚:男,汉族。1957年12月出生,大专。现任宜兴市三弦实业集团有限公司总经理,宜兴市三弦输变电服务有限公司总经理,宜兴市锡能实业公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王浩鉾 | 76 | 男 | 大专及其他 | 2010.01.21 | 2011.03.01 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王浩鉾:男,汉族。1948年10月出生,中共党员,大专,高级法官。曾任无锡市中级人民法院副院长,现任远东控股集团有限公司高级顾问,本公司第五届监事会股东监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄解平 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2011.04.01 | 2013.07.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄解平:男,汉族。1949年7月出生,中共党员,大专。曾任无锡电力电容器厂质量管理科长、生产经营厂长,中日合资无锡日新电机有限公司董事,远东电缆有限公司副总经理。现任远东控股集团有限公司监事局主席。
|