姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
龚力行 | 61 | 男 | 本科 | 2006.11.16 | 2009.06.29 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
历任上海石油化工总厂财务处副处长,上海石油化工股份有限公司财务部副主任,野村证券上海代表处副代表,野村香港(国际)有限公司中国企业融资部副总经理,野村证券上海代表处副所长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚方 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2003.02.25 | 2006.11.16 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姚方,男,1969年7月生,复旦大学世界经济系经济学学士,香港中文大学工商管理硕士。现任上海实业控股有限公司执行董事、上实管理(上海)有限公司总经理。曾任上海万国证券公司国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈觉新 | 80 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2003.02.25 | 董事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪良俊 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2018.12.10 | 2020.06.30 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
汪良俊:男,1963年出生,中共党员,研究生学历,工学硕士,高级工程师。曾任北京市建筑设计研究院结构设计高级工程师,青岛上实城市发展投资有限公司执行总经理,上海上实城市发展投资有限公司开发部副总经理,上海天亿投资(集团)有限公司副总裁,上实湖州东部新区投资开发有限公司总经理,青岛上实城市发展有限公司总经理,上海海外联合投资股份有限公司副总裁,波罗的海明珠股份有限公司副董事长、总经理,本公司董事。现任本公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘国光 | 73 | 男 | -- | 1999.11.13 | 2003.02.25 | 监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||