姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐云峰 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2020.05.21 | 2021.03.17 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐云峰:男,1965年8月出生,浙江杭州人,硕士研究生学历。现任东展船运股份公司总经理。历任萧山临浦二中教师、浙江神龙科技公司办公室主任、上海e电子科技公司副总经理、浙江爱普拉斯通信公司总经理、万向资源有限公司资产管理部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周树祥 | 57 | 男 | 本科 | 2017.05.18 | 2020.05.21 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周树祥:男,1967年9月生,浙江杭州人,本科学历,高级经济师,党员。1991年3月进入万向,历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、万向钱潮股份有限公司市场部副经理等职;现任万向集团公司董事局监察室副总经理、万向钱潮股份有限公司监事会监事长、河北承德露露股份有限公司监事长、万向一二三股份公司监事长、上汽万向新能源客车有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王德福 | 53 | 男 | 本科 | 2004.12.10 | 2005.10.10 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王德福,男,生于1971年9月,四川巴中人,杭州电子工业学院统计专业本科毕业,会计师,先后在万向钱潮公司、万向大榭公司等企业从事统计及财务管理工作,现任万向集团公司财务部副总经理职务,在财务统计管理方面有较丰富的实践经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马文新 | 88 | 男 | 大专及其他 | 2002.08.26 | 2004.12.10 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
1952年-1958年,哈尔滨拖拉机厂工人、党委干事;1959年-1963年任哈尔滨道里区委正风办干事;1964年-1976年任哈尔滨市委社教办干事;1977年-1979年任哈尔滨道里区人防办主任;1980年-1993年任哈尔滨市供销社机关党委副书记、办公室副主任、基建处处长;1994年-今任哈尔滨曼哈顿多元集团副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
费玄泓 | 68 | 女 | 大专及其他 | 2008.01.28 | 2011.06.10 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
费玄泓,女,生于1956年,大专,经济师。1994年5月—1999年10月在哈尔滨市建设银行营业部任副行长,1999年11月—2003年8月任哈尔滨市建设银行风险处副处长、黑龙江省建设银行风险处副处长,2003年8月—2007年9月任哈尔滨曼哈顿多元集团公司财务总监,2007年10月至今任哈尔滨曼哈顿多元集团监事会主席。
|