姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
伍旭文 | 58 | 男 | 本科 | 2001.04.18 | 2002.05.28 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邵伟 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2005.06.11 | 2006.01.06 | 董事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邵伟:男,1970年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1992年至1993年就职于黄岛区资源公司,任业务员;1993年至1999年就职于青岛澳柯玛集团销售公司,任区域销售经理;1999年至2005年12月,就职于青岛澳柯玛股份有限公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),历任副总经理、董事、总经理(2002年1月至2005年12月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理);2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司,任总经理;2007年至2012年就职于海容有限,任董事长、总经理;现任海容冷链董事长兼总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛芳亮 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2002.05.28 | 2004.05.15 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毛芳亮,男,1970年出生,硕士研究生,山东省青年企业家协会理事。历任青岛澳柯玛集团总裁助理兼空调器公司总经理,青岛澳柯玛集团副总裁兼空调器公司党委书记、总经理,青岛澳柯玛股份公司董事,上海常春藤资本副总裁、合伙人,2010年创立天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)并担任执行事务合伙人,上海峻银股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,2011年8月至今任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于锦波 | 66 | 男 | 本科 | 2002.05.28 | 2004.05.15 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
1982年毕业于山东工业大学,在青岛煤气用具厂参加工作,曾任青岛市家用电器公司工程师、青岛澳柯玛集团总公司处长等职,现任青岛澳柯玛集团总公司副总裁、党委委员、青岛澳柯玛进出口有限公司总经理、青岛澳柯玛股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜秀臣 | 73 | 女 | 大专及其他 | 2005.06.11 | 2006.01.06 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姜秀臣女士,生于1951年1月,大专学历,高级经济师,1970年参加工作,1988-1990被评为山东省二轻系统企业管理先进工作者,1995年被评为青岛市工交系统市场营销先进工作者,2000年获得国家级现代化企业管理创新成果奖,2001年获得第二批“山东省轻工系统专业技术拔尖人才”称号,曾任青岛红星电器股份有限公司全质办主任、企管办主任,青岛海尔洗衣机公司销售公司副总经理兼售后服务中心经理、1997-1999年任青岛澳柯玛集团总公司副总裁,现任青岛澳柯玛集团总公司董事、党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司副董
|