姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
琚飞 | 73 | 男 | -- | 2002.03.13 | 2004.05.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邵杰 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2002.03.13 | 2004.05.26 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王松苗 | 59 | 男 | 本科 | 2002.03.13 | 2004.05.26 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱德金 | 75 | 男 | -- | 2005.05.28 | 2005.09.10 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱德金先生,男,毕业于吉林四平师范学院,历任安徽海螺水泥股份有限公司董事、副总经理等,现任本公司董事长。汤宣虎先生,男,41岁,会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁学庆 | 56 | 男 | 本科 | 2019.05.16 | 2020.03.30 | 董事、总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
丁学庆:男,汉族,1968年2月出生,安徽蒙城人,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,经济师。1988年7月起历任中国银行股份有限公司黄山分行科员、副科长、风险部主任、歙县支行行长、宣城分行党委委员、副行长,黄山分行党委委员、副行长,安徽省分行业务部副总经理,滁州分行党委书记、行长,安徽省分行合肥管理部总经理、渠道管理部总经理;2017年8月至2019年4月任招商银行股份有限公司合肥分行公司金融事业部副总裁兼零售金融事业部副总裁;现任安徽新力金融股份有限公司总经理。
|