姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
程荷芳 | 70 | 女 | 大专及其他 | 2000.07.26 | 2002.07.02 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
倪新华 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2000.07.26 | 2002.07.02 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
夏德高 | -- | 男 | -- | 2001.05.08 | 2002.07.02 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
熊磊 | 54 | 男 | 本科 | 2000.07.26 | 2002.07.02 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘德富 | 92 | 男 | -- | 2002.12.24 | 2005.08.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||