姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
叶卫东 | 58 | 男 | 本科 | 2014.04.16 | 2016.01.29 | 职工董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
叶卫东:男,1966年10月出生,大学,教授级高级工程师,曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记,上海建工二建集团有限公司党委书记、董事长,上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席;现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张超 | 60 | 男 | 本科 | 2016.06.28 | 2019.06.28 | 职工董事、职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张超:男,1964年4月出生,大学,高级政工师,曾任上海建工四建集团有限公司工会主席,上海建工集团股份有限公司第七届董事会职工董事、第七届监事会职工监事;现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事、公司工会副主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卞炯 | 49 | 男 | 本科 | 2019.06.28 | 2020.01.07 | 职工董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
卞炯:男,1975年8月出生,大学,高级政工师,曾任上海建工集团股份有限公司组织处处长、人力资源部总经理、外事处处长、人力资源总监、第七届董事会职工董事;现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张嘉毅 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2013.06.28 | 2016.04.06 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张嘉毅先生:1952年3月出生,大专,高级经济师,曾任上海市水务局局长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
石礼文 | 87 | 男 | 大专及其他 | 1998.06.13 | 2002.06.06 | 监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||