姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄兴良 | 55 | 男 | -- | 2013.04.02 | 2015.05.07 | 董事、职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
黄兴良:男,大学本科,中共党员,会计师。历任中国纺织物资总公司干部、北京协力纺织联合公司干部、中纺投资发展股份有限公司北京分公司财务负责人、北京同益中特种纤维技术开发有限公司财务负责人、财务总监、副总经理,现任北京同益中特种纤维技术开发有限公司总经理。中纺投资发展股份有限公司第五届监事会监事,第六届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张小威 | 61 | 女 | 硕士研究生 | 2015.05.08 | 2019.07.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张小威女士:1963年出生,管理工程硕士,现任本公司董事,中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中国证监会机构监管部处长等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴蔚蔚 | 57 | 女 | 硕士研究生 | 2016.04.20 | 2017.05.12 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
吴蔚蔚女士:1967年出生,工商管理硕士。现任公司董事,国家开发投资公司改革工作办公室常务副主任、战略发展部副主任。曾任国融资产管理有限公司高级项目经理,国投信托有限公司董事会秘书、财务总监等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
段文务 | 55 | 男 | 本科 | 2017.06.01 | 2018.07.26 | 董事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
段文务:男,1969年出生,大学本科学历,现任国投安信股份有限公司总经理。曾任云南漫湾水电站工程管理局财务部干部,云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人,云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师,国家开发投资公司财务会计部主任助理,国投财务有限公司副总经理,国家开发投资公司财务会计部副主任,中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理,国家开发投资公司财务会计部主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
梅村 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2017.06.01 | 2019.03.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
梅村:男,1976年出生,硕士研究生,现任国家开发投资公司人力资源部副主任。曾任国家开发投资公司人力资源部员工管理处业务员、副处长、处长。
|