姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
庄良 | 40 | 男 | 本科 | 2015.02.01 | 2020.03.24 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
庄良:男,中国国籍,1984年8月出生,本科,中级工程师。2007年3月至今先后任汉鼎宇佑项目经理、工程部经理、工程管理中心总经理、总裁助理、国际拓展中心总经理,从事企业经营管理、技术管理及工程管理、海外业务拓展等相关工作。2015年2月至今任本公司副总经理。2006年4月至2007年3月任杭州超群科技有限公司项目经理,从事通信技术工作。2013年6月至今任上海汉鼎信息技术有限公司总经理,2014年12月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事长,2015年5月至今任汉鼎宇佑信息产业有限公司执行董事,2015年5月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事长,2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨晓江 | 49 | 男 | 本科 | 2015.09.02 | 2017.05.26 | 副总经理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
杨晓江:男,1975年生,本科,助理工程师。2005年9月至2009年10月担任杭州比太尔网络科技有限公司总经理;2009年11月至2014年6月担任汉鼎信息科技股份有限公司智能化事业一部总经理及总裁助理;2014年7月至今担任浙江汉爵科技有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王显尧 | 58 | 男 | 本科 | 2015.11.10 | 2017.11.07 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王显尧:男,中国国籍,1966年出生,大学学历,九三学社社员。2015年11月至今任本公司副总经理。2015年11月至今任杭州汉鼎租赁有限公司总经理。1986年7月至2000年3月先后任工商银行宁波市分行会计员、信贷员、支行长等职,2000年3月至2004年3月任浙江金融租赁股份有限公司业务部经理,2004年3月至2012年7月先后任中信银行宁波分行支行副行长、部门副总经理、公司业务部总经理,2012年8月至2015年9月任浙江海洋租赁股份有限公司常务副总经理,2016年1月至2016年5月任汉鼎宇佑融资租赁有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王丽平 | 54 | 女 | 硕士研究生 | 2010.04.01 | 2012.06.25 | 财务总监、董秘、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王丽平:女,出生于1970年6月,中国国籍,无境外居留权。厦门大学会计学本科毕业,浙江大学企业管理学硕士毕业,高级会计师。2002年2月至2009年10月先后任浙江新湖创业投资股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监,2009年10月至2010年4月任新湖中宝股份有限公司财务部总经理,2003年3月至2010年10月任上海新湖房地产开发有限公司监事,2009年2月至2010年7月任绍兴百大房地产有限责任公司监事,2007年11月至2011年6月任温州新湖房地产开发有限公司董事。2010年4月至今任本公司副总经理,2010年4月至2012年6月任本公司财务总监,2012年4月至今暂代本公司董事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王智斌 | 42 | 男 | 本科 | 2012.06.25 | 2015.09.02 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王智斌先生:1982年生,大学本科,注册会计师。2007年9月至2007年12月任浙江普华会计师事务所审计员,2008年1月至2012年5月先后任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计员、高级审计员、一级项目经理、二级项目经理、高级项目经理。
|