姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
粟健 | 52 | 男 | 本科 | 2018.12.13 | 2021.03.05 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
粟健:男,出生于1972年2月,2017年7月至今担任招商局集团财务部(产权部)部长,2017年10月至今担任招商局港口控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:0144)执行董事,2018年1月至今担任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事,2018年12月至今担任招商局港口集团股份有限公司董事,2019年6月至今担任中国外运股份有限公司非执行董事。2017年8月至2019年1月担任招商局能源运输股份有限公司董事。曾任广州招商国际旅游公司文员、主管、财务经理,招商局集团财务部主任、高级经理、部长助理、副部长,招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理,招商局集团人力资源部副部长,招商局工业集团有限公司副总经理,招商局集团财务部(产权部)副部长,主持工作(部长级)。粟健先生于1993年7月获得上海财经大学经济学学士学位;于2000年获得中国注册会计师协会非执业会员,于2002年获得中级会计师资格。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘彬 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2017.06.05 | 2018.12.12 | 董事、董事长(代)、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘彬先生:1969年3月出生,毕业于中南财经政法大学,并获得大连理工大学工商管理硕士学位。于2000年加入招商局港口控股有限公司,现为招商局港口控股有限公司副总经济师、人力资源部总经理及监察部总经理,并出任赤湾集装箱码头有限公司总经理。刘先生拥有丰富的港口及相关行业管理经验。刘先生加入招商局港口控股有限公司之后,曾任业务管理部副总经理、商务部副总经理、企业战略与发展部副总经理、行政部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
麻勇 | 59 | 男 | 博士研究生 | 2015.05.29 | 2015.12.30 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
麻勇先生:出生于1965年11月,毕业于大连理工大学,获工学学士、工商管理硕士和工学博士学位,麻先生为教授级高级工程师、注册造价工程师和注册监理工程师。麻先生拥有近三十年的港口工程规划、设计、管理经验,历任大连理工大学土建勘察设计研究院工程师、锦州港股份有限公司技术总监、副总裁。2012年9月加入招商局国际有限公司,现任信息与工程技术部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周健 | -- | 男 | -- | 1999.05.22 | 2002.05.11 | 董事、副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘章俊 | -- | 男 | -- | 2002.05.11 | 2005.05.17 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||