姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘泽勤 | 46 | 男 | 本科 | 2020.03.23 | 2021.04.28 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘泽勤:男,中国国籍,1978年10月出生,大学学历,管理学学士。刘泽勤先生自2014年7月加入索菲亚,目前任职索菲亚家居股份有限公司营销中心总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈明 | 63 | 男 | -- | 2012.07.11 | 2018.10.16 | 财务负责人、董事、副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
陈明:男,中国国籍,1961年10月出生,会计师。2003年至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务,现任公司职工代表监事、监事会主席;2012年3月至今兼任索菲亚家居(成都)有限公司董事长;2015年12月至今兼任深圳索菲亚投资有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘雯姗 | 45 | 女 | 硕士研究生 | 2009.06.02 | 2021.09.13 | 董秘、董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
潘雯姗女士:1979年6月出生,工商管理硕士。2001年9月参加工作,先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司;2009年2月至今先后担任索菲亚家居股份有限公司董事长助理、董事会秘书,现任索菲亚家居股份有限公司董事、董事会秘书;现兼任深圳索菲亚投资管理有限公司总经理,并担任中国上市公司协会董秘协会第二届常务委员、广东上市公司协会董秘委主任委员、中国董秘百人会发起人。
|