姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐祥华 | 58 | 男 | 本科 | 2011.12.31 | 2014.12.02 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐祥华:男,本科学历,副总工程师。中国国籍,无境外居留权。2002年12月至2008年12月任吴江新民化纤有限公司副总经理;2008年12月至2011年5月任公司提花分厂厂长、2011年5月至今任公司化纤事业部副总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈晓洁 | 43 | 女 | 硕士研究生 | 2014.12.02 | 2016.09.14 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
陈晓洁:女,1981年9月出生。硕士研究生学历,经济师。2007年8月至2010年12月任本公司行政助理,2011年1月至至2015年12月任本公司行政助理兼董秘助理,2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理,2017年6月至今任吴江新民实业投资有限公司综合部经理。2014年12月至2016年9月任公司职工代表监事,2016年9月至今任公司股东代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
倪巍钢 | 50 | 男 | 大专及其他 | 2011.12.31 | 2016.02.04 | 常务副总经理、董事、副总经理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
倪巍钢先生:大专学历,助理工程师。2005年7月至今任吴江新民实业投资有限公司监事。2000年10月至2006年7月任公司织造分厂副厂长;2006年7月至2010年6月任公司织造分厂厂长;2008年8月至2011年12月任公司副总经理;2010年10月至2013年9月任化纤事业管理总部副总经理;2011年5月至2013年8月兼任化纤事业管理总部营销中心总经理;2011年12月至2013年9月任公司董事;2010年7月至今兼任吴江新民高纤有限公司总经理;2010年10月至2014年9月任吴江新民化纤有限公司总经理;2013年8月至2014年9月任公司化纤事业管理总部执行总经理;2011年12月至今任公司常务副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋建刚 | 64 | 男 | 大专及其他 | 2009.06.06 | 2013.10.30 | 副总经理、监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
蒋建刚:男,大专学历,经济师。2005年7月至2009年6月任公司监事会主席,2003年9月至今任公司贸易分公司经理;2009年4月至今任吴江蚕花进出口有限公司副总经理;2009年6月至今任公司副总经理,2010年7月至今兼任公司喷气事业管理总部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戴建平 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2005.07.23 | 2014.09.23 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
戴建平:男,硕士研究生学历,教授级高级工程师,苏州大学硕士生导师,江苏省“333”新世纪学术带头人,化纤行业专家,江苏省化纤专业委员会委员,曾获省、部级科技进步奖三项。2004年7月至2004年12月兼任吴江新民化纤有限公司副总经理;2005年1月至2010年10月兼任吴江新民化纤有限公司总经理;2011年5月至2011年9月任新民科技化纤厂厂长;2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司董事;2004年7月至今任公司副总经理,2010年10月至今兼任公司新区指挥部副总指挥、化纤事业管理总部总工程师。
|