姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
严家果 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2004.04.01 | 2010.08.09 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
严家果,男,1950年12月生于云南大理,中国国籍,大专文化,高级会计师,现任本公司监事长,云南铜业集团有限公司审计部主任。历任中国有色金属工业公司昆明分公司财务处会计科长、财务审计处副处长、审计处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张立琼 | 57 | 女 | 大专及其他 | 2016.05.16 | 2019.09.17 | 监事长、职工监事、职工监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
张立琼女士:中国国籍,1967年12月生,大专学历,助理政工师。曾先后在云南铝厂历任检验科化验员、厂团委副书记(全面负责);云南招商国际旅游总公司任人事部副经理、人事部经理;云南旅游产业开发(集团)有限公司任党委工作部副部长、纪委委员;云南旅游产业集团有限公司历任监察审计部负责人、纪委委员、党群工作部副部长、监察审计部副部长(全面负责)、纪委委员、党群工作部部长、监察审计部部长、纪委委员;云南旅游股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;云南世博旅游控股集团有限公司党委工作部部长。现任云南旅游股份有限公司党委副书记、工会主席,云南旅游股份有限公司职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨正科 | 50 | 男 | 本科 | 2013.08.08 | 2014.01.26 | 监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨正科先生:中国国籍,1974年3月出生,大学学历,高级会计师,曾先后在大姚铜矿任会计员;大姚铜矿财务部任副主任;大姚铜矿、楚雄矿冶股份公司财务部任常务副主任;凉山矿业股份有限公司先后任审计部主任、企管办主任;迪庆矿业开发指挥部综合部任主任;迪庆有色公司任副总经理兼财务总监;迪庆矿业开发有限公司任总会计师;迪庆矿业开发公司任副总经理、总会计师;云铜地产公司任财务总监;云南铜业(集团)有限公司任财务部副主任;云南旅游股份有限公司任监事。现在云南铜业(集团)有限公司任财务部副主任;云南旅游股份有限公司第四届监事会任监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
冯全明 | 47 | 男 | 硕士研究生 | 2014.01.28 | 2016.04.12 | 监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
冯全明先生:中国国籍,1977年1月生,硕士研究生,注册会计师,曾先后在云南红塔集团财务部工业财务科工作;云南红塔集团财务部综合管理科工作(其间,2007年3月—2009年6月,在中国人民大学就读工商管理硕士);云南红塔集团财务部工业财务科,任副科长;云南红塔集团财务部资产管理科,先后任副科长、科长;云南红塔集团有限公司计划财务科,任科长。现在云南红塔集团有限公司计划财务科,任科长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐秋燕 | 64 | 女 | 本科 | 2006.04.01 | 2008.11.26 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐秋燕,女,1960年8月生于云南昆明,中国国籍,大学本科学历,现任本公司监事,云南世博广告有限公司副总经理。历任本公司总经理办公室主任、投资部项目经理,建水县人民政府副县长。
|