姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王淑英 | 68 | 女 | -- | 2001.04.06 | 2002.07.23 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
翁素梅 | 60 | 女 | 大专及其他 | 2002.07.23 | 2005.03.27 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-18:第三届连任,翁素梅,女,汉族,39岁,1983年参加工作,大专学历,律师,曾任河南学苑律师事务所执业律师,现任河南思达科技投资股份有限公司律师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛志仁 | -- | 男 | 大专及其他 | 2006.04.20 | 2009.11.30 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毛志仁,大专学历,1997年进入河南思达科技发展股份有限公司,现任工会主席、党总支书记、公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴金霞 | 47 | 女 | 本科 | 2014.08.20 | 2015.01.27 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
吴金霞:女,汉族,出生于1977年,毕业于郑州大学行政管理专业,本科学历,中级会计师。1995年7月至2002年10月,任河南冰熊保鲜设备股份有限公司财务副经理;2002年11月至2005年2月,任河南思达高科技股份有限公司财务部副部长;2005年3月至2013年5月,任上海英迈吉东影图像设备有限公司财务管理中心总监助理;2013年5月至今,任河南思达高科技股份有限公司审计监察部副经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
薛俊霞 | 61 | 女 | 大专及其他 | 2015.01.28 | 2016.06.14 | 职工监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
薛俊霞:中国国籍,女,1963年生,大专,助理会计。1999年进入公司,曾在财务部、资金管理部任职,现任证券管理部副经理、公司证券事务代表。
|