姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陶玲 | 52 | 女 | -- | 1999.12.31 | 2003.04.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张兴华 | 60 | 男 | 本科 | 1999.12.31 | 2003.04.23 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑仁 | 71 | 男 | 硕士研究生 | 1999.12.31 | 2004.10.21 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第四届连任,郑仁,男,50岁,研究生学历,高级经济师。曾任四平地区邮电局办公室副主任,公主岭邮电局副局长,四平市邮电局副局长,梨树县邮电局局长,长春市电信局副局长,长春通信发展股份有限公司总经理。现任中国电信集团吉林省电信公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙成连 | 74 | 男 | 本科 | 2001.08.14 | 2008.08.07 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第四届连任,孙成连董事。男,53岁,大学本科学历,高级工程师。曾任长春市属大、中型企业的车间主任、厂长,长春市一轻局副局长,长春市轻工业局副局长,长春市轻化国有资产经营公司副总经理。现任长春君子兰集团有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
魏靖韬 | 54 | 男 | 本科 | 1999.12.31 | 2008.08.07 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第四届连任,魏靖韬董事。男,33,大学学历。1992年参加工作,在吉林省国际信托投资公司证券部工作。自1994年起,先后担任吉林市外贸集团公司储运部经理、业务部经理,吉林名门集团龙华热电股份有限公司证券部主任等职务。现任兰宝科技信息股份有限公司副总经理。
|