姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
贾晋平 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2012.06.12 | 2014.02.08 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
贾晋平先生:中共党员,管理学学士、法学硕士,注册高级风险管理师。历任中粮集团兰州公司总经理助理,天津泰达投控股有限公司风险控制部副部长,现任天津泰达投控股有限公司总经理助理、风险控制部经理兼财务部经理。兼职情况:中新天津生态城投资开发有限公司中方董事兼风险委员会主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐宝平 | 59 | 男 | 本科 | 2014.02.08 | 2018.08.16 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐宝平:男,1965年11月生,城市燃气与热能供应工程专业,本科学历。现任渤海水业股份有限公司第五届董事会董事,天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部党支部书记、经理。曾任天津泰达投资控股有限公司建设管理部副经理,安技部副经理,公用事业部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蔡淑芬 | 62 | 女 | 本科 | 2014.02.08 | 2014.10.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
蔡淑芬:女,1962年10月生,本科学历。现任天津市水务局(公司本次重组完成后的实际控制人)财务处处长,兼任天津市滨海水业集团有限公司董事、天津水务投资集团有限公司董事。曾任天津市水利局财务处副主任科员、主任科员、助理调研员、副处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
客立业 | 45 | 男 | 本科 | 2014.11.18 | 2017.02.08 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
客立业:男,1979年生,2002年6月毕业于华北水利水电大学水工建筑专业,同年进入天津普泽工程咨询有限责任公司工作。2005-2006年借调天津市水利局财务处工作。2007年6月调入到天津市水利经济管理办公室工作,同年晋升为工程师。2011年招录为天津市南水北调工程建设管理办公室计划财务处公务员。目前在天津市水务局财务处从事部门预算管理、企业管理岗位工作,职务级别为科员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周艺 | 42 | 女 | 硕士研究生 | 2017.02.08 | 2020.02.10 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周艺女士:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2008年毕业于中央财经大学,获硕士学位。2008年至2013年任德勤华永会计师事务所有限公司北京分公司税务及商务咨询部高级顾问;2013年至今,任熠昭(北京)投资有限公司副总经理兼财务总监。
|