姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王一 | 58 | 男 | 本科 | 2011.06.24 | 2014.08.01 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王一:男,1966年出生,本科学历,审计师。曾任北京中天恒会计师师事务所审计三部部长;加拿大LVC国际投资集团审计总监。现任金融街控股股份有限公司审计部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋和珍 | 72 | 女 | 硕士研究生 | 2005.06.25 | 2011.06.24 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
宋和珍:女,研究生学历。曾任黑龙江生产建设兵团67团1营会计,北京市西城区交通局会计,北京市西城建筑公司会计,北京市西城三建公司财务科长,北京市金融街开发有限责任公司财务部经理,现任本公司审计部经理,公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王毅文 | 58 | 男 | 本科 | 2008.06.24 | 2011.06.24 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王毅文,男,1966年出生,本科学历,工程师。曾任北京市政工程管理局所属市政二公司技术员、人事科科员、工程项目管理部部长,公司规划部工程师、副经理、经理,产品标准部副经理,第二党支部书记、工会副主席、内刊《金融街人》执行主编。现任公司办公室主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢东亮 | 53 | 男 | EMBA | 2011.06.24 | 2021.04.20 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
卢东亮:男,1971年出生,EMBA,硕士,高级工程师,现任公司职工监事、金融街武汉置业有限公司执行董事。曾任金融街(北京)置业有限公司总经理,北京金融街奕兴置业有限公司总经理,北京金石融景房地产开发有限公司董事长,金融街武汉置业有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨秀兰 | 67 | 女 | 本科 | 2000.06.27 | 2002.06.27 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||