姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
鲁毅 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2000.06.17 | 2005.11.24 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2003-08-01连任。鲁毅,男,1964年10月生,湖北人;硕士。现任:深圳市社会保险管理局党组副书记、副局长,深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
聂益龙 | 70 | 男 | 本科 | 2006.10.13 | 2008.08.08 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
聂益龙,男,1954年5月出生,大学毕业,现任深圳市社会保险基金管理中心基金运营处处长。本公司第四届董事会董事(任期2005年11月至今)。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万筱宁 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2009.12.18 | 2017.04.12 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
万筱宁先生:1963年12月出生,博士研究生学历,高级经济师。曾任深圳市中农网电子商务有限公司总经理、董事长,深圳市农产品股份有限公司副总经理。现任公司第六届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
项建国 | 60 | 男 | 本科 | 2000.06.01 | 2006.10.13 | 董事、监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
项建国,男,1964年12月出生,籍贯:江西广丰,中南财经大学财务会计系毕业,会计师。曾任江西财经大学会计系审计教研室副主任,深圳蛇口信德会计师事务所经理助理,深圳市商贸控股公司审计部部长;现任深圳市投资控股有限公司投资部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨军 | 64 | 男 | 本科 | 2005.11.24 | 2006.10.13 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
杨军,男,1960年10月生,浙江义乌人,中共党员,大学本科毕业,经济师,1977年12月参加工作。1996.10--2000.10任羊城铁路总公司广州南站副站长、经济师;2000.10--2003.06任广深股份公司深圳土木工程公司党委书记兼纪委书记;2003.06—2005.04任广深股份公司组织部、人事部部长;2005.04至今任广深铁路实业发展总公司总经理、党委书记。
|