姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
纪巍 | 57 | 男 | -- | 1999.12.31 | 2004.06.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王德军 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2004.06.23 | 2007.06.19 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-6-23:第六届连任,王德军,男,40岁,硕士,高级工程师,深圳市城建开发集团公司副总经理,本司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘丽萍 | 61 | 女 | 本科 | 2004.06.23 | 2010.06.17 | 董事、监事会召集人 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘丽萍:女,大学,工程师。1985.7-1989.6在纺织部纺织工业出版社任编辑;1989.6-1994.8在深圳鸿华实业股份有限公司人事部任经理助理;1994.8-1995.10在深圳龙城实业发展有限公司任总经理助理;1995.10-至今在本司工作,本司职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
熊金芳 | 61 | 女 | 本科 | 2004.06.23 | 2010.06.17 | 董事、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
熊金芳:女,大学,1983-1988年在武汉市律师事务所任律师,1988-1989年在深圳市恒昌贸易公司任法律顾问,1989-至今在本司工作,本司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
程天寿 | 56 | 男 | 本科 | 2000.07.01 | 2004.06.23 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||