姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王兆波 | 71 | 男 | 本科 | 2008.05.16 | 2014.04.24 | 董事、监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王兆波:男,1953年10月出生,大学文化程度,高级会计师。1977年参加工作,曾任大化集团有限责任公司化肥厂财务科科长、大化集团有限责任公司财务处副处长,现任大化集团有限责任公司财务部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈文臻 | 58 | 男 | 本科 | 2000.11.16 | 2003.06.19 | 董事、董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈文臻:男,1966年10月出生,大学文化程度,高级工程师。1989年参加工作,曾任大化集团有限责任公司化肥厂技术员、大化集团有限责任公司企管处副处长、质量标准处副处长、生产管理部副部长、企管处处长,现任大化集团有限责任公司企业策划部部长、总经理助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘士武 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2000.11.16 | 2003.06.19 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘士武
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
牟传芳 | 76 | 男 | 大专及其他 | 2000.11.16 | 2003.06.19 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
牟传芳
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
付世宁 | 70 | 男 | 硕士研究生 | 2000.11.16 | 2015.05.21 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
付世宁:男,1954年9月出生,研究生,高级会计师。1972年参加工作,曾任大化公司审计处副处长、财务处副处长。现任大化集团公司资产经营部部长、总经理助理、本公司董事。
|