姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
任娜 | 42 | 女 | 本科 | 2008.12.25 | 2012.02.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
任娜女士:大学本科学历。任娜女士曾任中国轻工建设工程总公司会计。现任北京鸿智慧通实业有限公司投资经理,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐永恩 | 63 | 男 | -- | 2011.04.24 | 2014.03.27 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐永恩:男,1961年1月出生,河南新密人,中共党员,高级政工师。1978年12月-1984年5月任职郑州矿务局米村矿宣传科干事;1984年5月-1986年6月任职郑州矿务局党委宣传部科长;1986年6月-1987年1月任职煤炭工业部借调;1987年1月-2000年1月任职省煤炭工业厅主任科员、记者;2000年1月-2004年4月任职河南省煤炭建设集团党委副书记;2004年4月-2008年8月任职平顶山煤矿机械公司党委书记、副董事长;2008年8月-2011年10月任职郑煤机集团公司工会主席;2011年10月至今任职郑煤机集团公司工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁辉 | 69 | 男 | -- | 2011.04.24 | 2015.02.10 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
丁辉:男,1955年11月出生,山东莒县人,中共党员,高级工程师。1995年5月-1996年12月任职郑州煤矿机械厂销售开发一处处长;1996年12月-1998年3月任职郑州煤矿机械厂销售计划处处长;1998年3月-2001年11月任职郑州煤矿机械厂市场营销部部长;2001年11月-2006年12月任职郑州煤矿机械集团有限责任公司市场营销部部长;2006年12月至今任职郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理助理兼市场营销部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐明凯 | 60 | 女 | 本科 | 2011.04.24 | 2012.02.28 | 监事、职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
徐明凯:女,1964年5月出生,中共党员,本科学历,经济师。1984年1月参加工作,1984年1月—1997年12月,郑州煤矿机械厂全质办科员、团委宣传部主任科员、办公室主任科员;1997年12月—1998年7月,任郑州煤矿机械厂计生办副主任;1998年7月—1999年9月,任郑州煤矿机械厂办公室副主任;1999年9月—2000年8月,任郑州煤矿机械厂企业规划部副部长;2000年8月—2003年2月,任郑州煤矿机械厂办公室副主任;2003年2月—2006年1月,任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室副主任;2006年1月—2012年1月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任;2012年1月—2014年2月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司人力资源部部长;2014年2月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司安全环保部部长;2011年4月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕豫 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2012.02.28 | 2015.02.10 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吕豫:男,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州大学,工商管理硕士专业,硕士研究生学历。1995年至2002年历任郑州市商业银行股份有限公司营业部主任、稽查科长;2002年至2007年任河南创业投资股份有限公司高级投资经理、董秘;2007年至2014年任深圳市创新投资集团有限公司河南公司投资经理、总经理。现任深圳市创新投资集团有限公司中原及西北片区总经理,现任仕佳光子监事。
|