姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗剑 | -- | 男 | -- | 1996.12.31 | 2001.12.01 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘晓明 | 70 | 男 | 本科 | 1996.12.31 | 2002.05.01 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘晓明:男,生于1954年12月,本科学历,重庆大学采矿系通风与安全专业;1986年至1994年在重庆中梁山矿务局北矿工作,历任技术员、通风科长、安全科长、安全副矿长、矿长等职务;1994年至1995年,在重庆中梁山矿务局通风处任副处长、处长;1995年至2002年在重庆中梁山矿务局南矿任矿长、矿务局安监局副局长;2004年至2006年,在贵州省桐梓县德泰煤矿任总工程师、矿长;2006年至2009年在桐梓县道角煤矿任总工程师、矿长;2010年1月至今,在贵州省织金县兴旺煤矿任总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋国君 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2002.12.31 | 2003.06.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
蒋国君:男,汉族,1968年12月出生,中共党员,研究生。曾任无锡远东集团公司副总裁、党委副书记,现任无锡宝来塑料厂总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张运民 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.01 | 2005.12.30 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张运民,男,汉族。1952年9月出生,中共党员,大专,高级政工师。曾任江苏江阴市化肥厂副厂长、厂长,江阴市总工会副主席,南关乡镇党委书记,中共宜兴市委副书记,江苏宜兴陶瓷集团公司总经理、党委书记,江苏省苏州市乡镇企业管理局副局长,现任江苏远东集团公司高级顾问,本公司第三届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
武琪 | 68 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.01 | 2006.05.27 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
武琪,男,汉族。1956年9月出生,中共党员,研究生,会计师。曾任青海省海北八一机械厂厂长,海北工程塑料厂厂长,海南创业有限公司财务总监,青海创业集团有限公司副总经理,董事长兼总经理,现任本公司第三届董事会副董事长。
|