姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘云龙 | 53 | 男 | 博士研究生 | 2000.07.01 | 2004.04.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘云龙:男,毕业于北京邮电大学,获通信与信息系统专业博士学位。曾任朗讯科技贝尔实验室高级研究员、北京中创信测科技股份有限公司董事兼副总经理等职务,2002年与其他创始人共同创立本公司,现任公司董事长兼总经理,并受聘为北京邮电大学兼职硕士研究生导师。先后主持或参与国家“863”项目2项、国家“火炬计划”项目4项、科技部创新基金项4项,领导大型研发团队填补多项国内产品和技术空白,曾获“国家级科学技术进步”二等奖”、“北京市科学技术奖”一等奖、“中国通信学会优秀论文”二等奖。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张春光 | 62 | 男 | 本科 | 2006.09.13 | 2008.06.10 | 董事、董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张春光先生,41岁工学学士,公司创始人之一。先后在沈阳变压器厂、海南电控成套设备厂工作。1995年12月在北京市新技术产业开发实验区创建北京中创信测电子技术有限责任公司。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
戴亚刚 | 60 | 男 | 本科 | 2000.07.01 | 2012.09.17 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
戴亚刚先生:中国国籍,工学学士,先后在原机械工业部科技情报所计算中心、北京兰岛商社、北京成众公司工作。1995年12月加盟本公司。现任公司第三届董事会董事兼副总经理、区域中心总经理等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
贾林 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2005.11.04 | 2014.09.22 | 董事、董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
贾林先生:中国国籍,硕士,教授级高级工程师,硕士生导师,公司创始人之一,曾就职于原邮电部仪表研究所。于1995年12月创建本公司,先后担任公司技术总监、副董事长之职。现任公司第四届董事会董事长、北京普旭天成资产管理有限公司股东、中国通信标准化协会通信标准研究组成员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李军 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2006.09.13 | 2011.05.27 | 董事、董事、董事长、副总经理、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李军先生:中国国籍,硕士研究生学历。1995年至1999年就职于公司,主要负责市场营销工作。1999年创立北京沃泰丰通信技术有限公司,任执行董事、总经理。2006年5月加盟公司,曾任公司副总经理、公司第三届、第四届董事会董事等职,2013年2月至今任中创信测第五届董事会董事长、董事、总经理。
|