姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙宗辉 | 51 | 男 | -- | 2007.04.17 | 2011.03.28 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙宗辉:男,1973年8月出生,曾任本公司育苗场场长,现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王道刚 | 55 | 男 | -- | 2007.04.13 | 2011.03.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王道刚:男,1969年出生,现任本公司监事、育苗场场长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于文斗 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2002.02.09 | 2005.02.09 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
于文斗先生:中国国籍,50岁,高中学历,曾任荣成市邱家渔业公司塑料厂厂长、荣成宇洲水产食品有限公司经理,现任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王玉法 | 56 | 男 | 大专及其他 | 2005.02.09 | 2008.05.09 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王玉法,男,1968年出生,高中文化程度。曾任好当家集团外贸公司副经理、报关报验部部长、进出口贸易公司经理,现任荣成荣东食品有限公司经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王国震 | 70 | 男 | -- | 2008.05.09 | 2011.03.28 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王国震,男,1954年出生,曾任公司养虾场场长,现任公司养参四场场长。
|